Hanes ariannol BONEI OLAM LIMITED
Rhif yr elusen: 1163637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £828.94k | £760.31k | £1.50m | £1.29m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £795.25k | £759.53k | £1.16m | £1.57m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £771.79k | £697.11k | £1.41m | £1.17m | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £11.58k | £12.98k | £21.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £47.79k | £53.92k | £63.57k | £100.40k | £78.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £9.36k | £9.28k | £20.09k | £8.73k | £4.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £0 | £30.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £701.40k | £691.23k | £854.28k | £1.24m | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.85k | £68.30k | £198.42k | £213.07k | £114.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.13k | £10.76k | £17.82k | £20.00k | £8.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £11.68k | £0 | £0 | £0 | £108.99k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £105.08k | £118.09k | £186.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.