ymddiriedolwyr ST.GREGORIOS JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH, WATFORD, NORTH LONDON, ENGLAND
Rhif yr elusen: 1165219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. Abin Markose | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|||||||
Saji Pappachan | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|||||||
Arun Kattathara Mathew | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|||||||
Pookekudy Paulose | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|||||||
Shyni Kuriakose | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|||||||
Eldo Paul Thodathil | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|||||||
Prince Zacharia | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|||||||
Biju Mathew Airattel | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|||||||
Anil Thomas Alackal | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|||||||
Baby Cherukara Joseph | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|||||||
Shibu Jacob | Ymddiriedolwr | 10 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.