ymddiriedolwyr LANDWORKS
Rhif yr elusen: 1166057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM EDWARD TUPPEN CBE | Cadeirydd | 01 May 2016 |
|
|
||||
Sarah Hocking | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Dr Aroop Mozumder | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Jason Kew | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Sarah James | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
SALLY KATHERINE BENTHALL MA CANTAB | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.