ymddiriedolwyr CHALFONTS U3A
Rhif yr elusen: 1168664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Klein | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Val Smith | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Lynda Cameron | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
David J Powell | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
John Krushner | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Christine Mary Hillis | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Vincent Robert Barker | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Maureen Green | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Chris Hardwick | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Geoff Clegg | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Christine Elizabeth White | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.