ymddiriedolwyr THE STAINED GLASS MUSEUM
Rhif yr elusen: 1169842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jeffrey Keith West Ba Phd Fsa | Cadeirydd | 20 October 2016 |
|
|
||||
Michael Sheppard | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Dr Adrian Murphy | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Dr Lloyd De Beer | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
SUZANNE LESLEY GALLOWAY | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Mark John Hosea | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|||||
Lara Clements | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Malcolm Leith | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
SARAH BROWN MA FSA | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.