Hanes ariannol SUNNAH SPORTS ACADEMY TRUST
Rhif yr elusen: 1172620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.83k | £67.22k | £138.87k | £102.94k | £97.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.08k | £62.62k | £104.39k | £111.68k | £126.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £60.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | £33.92k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.