ymddiriedolwyr WADHURST INSTITUTE, HALL AND FIELD
Rhif yr elusen: 1169908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Nick Francis Mitchell | Cadeirydd | 21 September 2016 |
|
|
||||
Myles White | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Michelle Carter | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Christopher Ince | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Jonathan Butler | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Michael David Garrett | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Craig Watson | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Christopher Michael Humphrey | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
Stuart Pocock | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Robert John Stovell | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Karen Neal | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Patricia Anne Hay | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Roger Bishop | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Serena Jane Gadd | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.