ymddiriedolwyr LINCOLNSHIRE CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 509021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANON HENRIETTA REEVE DL | Cadeirydd |
|
|
|||||
The Venerable Gavin John Kirk | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|||||
Cllr Alexander Paul Maughan | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|||||
John Edward Steadman | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
PENNY MILNES | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
The Lord Bishop of Lincoln The Rt Revd Christopher Lowson | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
||||
NIC RIDLEY | Ymddiriedolwr | 11 September 2012 |
|
|
||||
JEFFREY COUZENS | Ymddiriedolwr | 13 July 2012 |
|
|
||||
Linda Lord | Ymddiriedolwr | 03 March 2009 |
|
|||||
GRAHAM COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MONA DICKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARONESS JANE WILLOUGHBY DE ERESBY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.