ymddiriedolwyr BRITISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES
Rhif yr elusen: 1170382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Lydia Witham | Cadeirydd | 26 April 2019 |
|
|
||||
David John Malcolm | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Adam David Burns | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Riziki Elizabeth Teresia Millanzi | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
David Timothy Ballantyne | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Rebecca Stone | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
John Wills | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Dr Hilary Emmett | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher Lloyd | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Dr Katherine Jernigan Ballantyne | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Dr Emily Brady | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Catherine Dossett | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Emma Ann Hall | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Dr Catherine Mary Armstrong | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Mark Adam McLay | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Dr Rachele Jacovella Allegra Dini | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Dr Elsa Devienne | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.