ymddiriedolwyr PEOPLE MATTERS (WEST YORKSHIRE)
Rhif yr elusen: 1170724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin David Dean | Cadeirydd | 02 December 2021 |
|
|||||
ian boyd | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Max Elgot | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
Rebecca Marie Ellis | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Katharine Masters | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
Clare Hirschhorn | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Georgina Turner | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Maisie Hirschhorn | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|||||
Jonathan Cravitz | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.