ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE PARISH OF ST JOHN AND ST PAUL, WIDNES
Rhif yr elusen: 1170687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gregory Stephen Sharples | Cadeirydd | 29 April 2019 |
|
|
||||
Sarah Gayle Beaney | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Steven Gordon Shuttleworth | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Stephen Leslie McCann | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Clare Elaine Moss | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Howard Sparks | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Adam Sowerby | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Felicity Anne Price | Ymddiriedolwr | 25 July 2021 |
|
|
||||
Matthew Christopher Duckett | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Linda Ellen Hughes | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Gwyneth Hilary Evans | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.