ymddiriedolwyr MATES IN MIND
Rhif yr elusen: 1172460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN MYERS | Cadeirydd | 09 December 2016 |
|
|
||||
Ian Bucknell | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||
Sean Sadler | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||
Allan Wright | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Danny Clarke | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Hodkinson | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Paul Cottam | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
STEVE HAILS | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.