ymddiriedolwyr PINHOE COMMUNITY HUB
Rhif yr elusen: 1182544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALARIE ANNE DIXON | Cadeirydd | 08 May 2019 |
|
|
||||
Keith Raymond Bickers | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Adam John Stock | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Ashley Rhys Eric Loakes | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Nicola Andrews | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Jakir Hussain | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Tracy Adele Adams | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
DUNCAN WOOD | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|||||
LYNNE VANESSA ROSE | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
ANGELA MARY ROBERTS | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.