Hanes ariannol HELSBY COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 509526
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.40k | £17.49k | £25.50k | £7.12k | £19.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.10k | £14.44k | £16.65k | £12.09k | £13.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.