Hanes ariannol WARRINGTON TRAINING TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 510035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £587.98k | £472.81k | £477.31k | £505.90k | £464.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £447.20k | £666.68k | £481.07k | £473.49k | £413.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.78k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £73.64k | N/A | N/A | £565 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £120.90k | N/A | N/A | £135.02k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £393.44k | N/A | N/A | £363.53k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £6.78k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £37.53k | N/A | N/A | £10.65k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £409.67k | N/A | N/A | £47.79k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.27k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £34.26k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £309.57k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £415.05k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.