ymddiriedolwyr WOOLMER FOREST LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1174890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Lewis | Cadeirydd | 01 June 2020 |
|
|
||||
Kelvin StJohn David Perry | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Victor Richard Machin | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Nigel Gray | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
TONY VAUS | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
||||
RICHARD BALCHIN | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
||||
JOANNE WILSON | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
||||
ALISTAIR GALLON | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.