ymddiriedolwyr LLANDAFF 50+
Rhif yr elusen: 1176165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILLIAN MATTHEWS | Cadeirydd | 01 December 2017 |
|
|
||||
Michelle Scantlebury | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Carolyn Merrifield | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Cllr Sean Driscoll | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Chris Kenyon | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Jan Joynson | Ymddiriedolwr | 31 December 2017 |
|
|
||||
Katharine Harry | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
YVONNE APSITIS | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Lillias French | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.