ymddiriedolwyr John Moores Painting Prize Trust
Rhif yr elusen: 511073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Pickstone | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|||||||||
Nadia Moores | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|||||||||
Mark Power | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|||||||||
Lord John Grantchester | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||||||
Juan Cruz | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
||||||||
Professor LingMin | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
||||||||
LEWIS BIGGS OBE | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
||||||||
BARNABY MOORES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MARTIN AINSCOUGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JOANNA LOUISE VAZQUEZ | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.