ymddiriedolwyr BERKHAMSTED CASTLE TRUST
Rhif yr elusen: 1176286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Antony Barham | Cadeirydd | 14 December 2017 |
|
|||||||
Richard James North | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||||
Peter Brian Matthews | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|||||||
Dr James Maxwell Guthrie Moir FIPM | Ymddiriedolwr | 10 February 2019 |
|
|||||||
Professor Jonathan Morris | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||||
Susan Carol Grace Johnson | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|||||||
Richard Charles Thompson | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||||
Sarah Lundell Caradec | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||||
Louise Garrod | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||||
BARRY MICHAEL - KNOWN AS BILL WILLETT | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||||
MR KEN WALLIS | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.