ymddiriedolwyr SMART WORKS NEWCASTLE
Rhif yr elusen: 1176547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Clare Milliken | Cadeirydd | 02 February 2021 |
|
|
||||
Sarah Lamb | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Lauren Croft | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Maxine Fox | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Nicola Hands | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Lisa Graveling | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Lisa Bell | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Julie Cuthbertson | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Susan Fulton | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Carol Meredith | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.