ymddiriedolwyr THE UNITED REFORMED CHURCH (NORTH WESTERN PROVINCE) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 511689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alistair George Smeaton | Ymddiriedolwr | 18 August 2024 |
|
|||||
Linda Jacqueline Davidson | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Simon Dibbs | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Christopher John Boyes | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Rev Clare Downing | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
John Skipworth | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor John Christopher Whitehead | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
Allan Geoffrey Haigh | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Mike Hart | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|||||
Rev Michael Aspinall | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.