ymddiriedolwyr WEST LEICESTERSHIRE U3A
Rhif yr elusen: 1178777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Louis Grice | Cadeirydd | 18 October 2023 |
|
|
||||
Susan Hough Meadows | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Pamela Grice | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Margaret Alice Proctor | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Kathryn Frances Elton | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
Jane Smith | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
PAUL EWART BANNISTER | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
JOHN TREVOR DEXTER | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
ANDREW CHARLES ELTON | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.