ymddiriedolwyr PAINTERS FORSTAL COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1180045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Jonathan Bennett | Cadeirydd | 10 March 2013 |
|
|
||||
Sinead Hackett | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Helen Mary Goodwin | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Barbara Blunkell | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Glennis Bridge | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Vivienne Bowman | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Clare Annand | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
ALASTAIR GREASON | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Rebecca Mary Towler | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
ALEXIS SHIONA BENNETT | Ymddiriedolwr | 10 February 2013 |
|
|
||||
Philip Thomas Cornelius | Ymddiriedolwr | 07 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.