Dogfen lywodraethu ANIMAL CONCERN CUMBRIA
Rhif yr elusen: 513091
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 8 JUNE 1982 AS AMENDED 3 MARCH 1984, 26 APRIL 1986, 16 APRIL 1994, 27 APRIL 1996 AND 11 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE KINDNESS AND SUPPRESS CRUELTY TO ANIMALS AND ATTEND GENERALLY TO THE WELFARE OF ALL ANIMALS IN NEED OF CARE AND ATTENTION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE COUNTY OF CUMBRIA.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.