ymddiriedolwyr MOTHERS FOR MOTHERS
Rhif yr elusen: 1185281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Joan Scourse | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Chandrika Balachandar | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Claire Storey | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Kym Birtwell-Thompson | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Natalie Anne Campbell | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Suzanne Stollery | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Kelly Jane Anne Avis-Hay | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
Melanie Lloyd | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Dr Christy Burden | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Dr Caroline Scrase | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Laura Kathleen Ward | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
ANNETTE LANG | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.