Hanes ariannol ST CLARE'S HOSPICE
Rhif yr elusen: 515095
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88m | £2.52m | £1.79m | £1.83m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.77m | £1.87m | £2.00m | £1.85m | £1.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £367.50k | £474.73k | £292.50k | £320.12k | £658.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £737.29k | £748.77k | £767.30k | £707.66k | £678.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £762.02k | £1.26m | £725.62k | £789.97k | £952.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.85k | £36.39k | £8.43k | £8.02k | £22.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £247.93k | £379.42k | £143.74k | £153.39k | £500.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.20m | £1.26m | £1.25m | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £130.45k | £138.71k | £173.03k | £178.91k | £206.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.