ymddiriedolwyr LANCING TABERNACLE EVANGELICAL FREE CHURCH
Rhif yr elusen: 1191569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard James Sydney Brunton | Cadeirydd | 24 March 1998 |
|
|
||||
Rev Barnaby James Monteiro | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|
||||
Ionel- Gabriel Manea | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
David Curtis Hart | Ymddiriedolwr | 23 March 2010 |
|
|
||||
Roland James Christopher | Ymddiriedolwr | 19 March 1991 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.