ymddiriedolwyr THE PERCY HEDLEY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 515943
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Craig | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Laura Elizabeth Parker | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Dr Nicola Claire Hutchinson | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Dr Peter Louis Emerson | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Clare Joanne Thompson | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Janet Donnelly | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Ewen Gordon Weir | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Paul Foreman | Ymddiriedolwr | 30 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.