Dogfen lywodraethu NORTHWICH AND DISTRICT HERITAGE SOCIETY
Rhif yr elusen: 516930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSITUTION ADOPTED 26 SEPTEMBER 1985 AS AMENDED 15 DECEMBER 1986 AND 28 MAY 1987 AND 21 MAY 1993 AS AMENDED ON THE 21ST MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE GREATER AWARENESS AND THE PERMANENT PRESERVATION OF THE HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, ARCHITECTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE OF THE AREA FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND ESPECIALLY THE INHABITANTS THEREOF.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTHWICH AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.