Hanes ariannol GRIMESTHORPE FAMILY CENTRE
Rhif yr elusen: 517094
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.18k | £7.68k | £6.41k | £18.07k | £68.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.67k | £8.08k | £4.92k | £13.04k | £73.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £0 | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.