Hanes ariannol QUEEN MARGARET'S SCHOOL, YORK LIMITED
Rhif yr elusen: 517523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.69m | £7.40m | £6.75m | £6.97m | £6.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.73m | £7.70m | £7.65m | £7.91m | £8.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £532.17k | £533.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46.42k | £40.29k | £24.00k | £53.00k | £35.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.08k | £10.81k | £3.00k | £5.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.62m | £7.34m | £6.71m | £6.54m | £6.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.98k | £11.25k | £15.00k | £13.00k | £16.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £358.00k | £21.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.63m | £7.59m | £7.52m | £7.74m | £7.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.79k | £105.64k | £122.00k | £165.00k | £292.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.76k | £16.68k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.