ymddiriedolwyr ADAVU
Rhif yr elusen: 1199391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev IAN HOWARTH | Cadeirydd | 06 July 2022 |
|
|||||||
Rev Neil Wharrier Johnson | Ymddiriedolwr | 07 July 2024 |
|
|
||||||
Lois Bosatta | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||||
Rachel Elizabeth Howard McMaster | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||||
Sharon Brown | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||||
Susan Jane Morley Anderson | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||||
Amber Cagney | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.