Hanes ariannol THE COMMUNITY CARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 519662
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.57k | £172.00k | £152.86k | £187.27k | £172.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.79k | £165.27k | £166.63k | £163.61k | £172.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.50k | £52.63k | £46.90k | £46.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.30k | £31.00k | £31.00k | £24.57k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.