ymddiriedolwyr Hulme Grammar School
Rhif yr elusen: 1201820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIE STOCKER | Cadeirydd | 20 February 2008 |
|
|||||
David Spencer | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|||||
Gavin Wheeldon | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
John David Greenwood | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|||||
RICHARD BRIAN LOBLEY ARICS | Ymddiriedolwr | 05 December 2011 |
|
|||||
JEREMY SUTCLIFFE BA MED | Ymddiriedolwr | 16 June 2011 |
|
|||||
Ann Richards BSc Hons | Ymddiriedolwr | 22 September 2009 |
|
|
||||
Robert Stuart Illingworth BSc Hons | Ymddiriedolwr | 01 December 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.