Hanes ariannol WETWANG VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.06k | £20.43k | £32.95k | £19.91k | £23.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.02k | £20.38k | £24.55k | £41.30k | £30.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.25k | £2.25k | £2.25k | £2.25k | £2.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.50k | £23.04k | £3.31k | £1.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.