ymddiriedolwyr READ EASY PLYMOUTH
Rhif yr elusen: 1209543
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaryAnn Todd | Cadeirydd | 11 April 2023 |
|
|
||||
Sally Eales | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Paul Forsyth | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Richard Morris | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Janet Dawson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Jacki Williams | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Susan Trousdale | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.