ymddiriedolwyr CANOLFAN GYMDEITHASOL LLANBEDR
Rhif yr elusen: 525204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR EIRWYN THOMAS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Shaw | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Aron Morgan Jones | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
John Evans | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
ANNWEN HUGHES | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|||||
Robin Ward | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
Caroline Elizabeth Evans | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
MORFUDD LLOYD | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|||||
iolyn jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Iona Anderson | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||
Helen Johns | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||
KEVIN MARK TITLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.