ymddiriedolwyr THE CONWAY MERCHANT NAVY TRUST
Rhif yr elusen: 526577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MATT BURROW | Cadeirydd |
|
||||||
Bethany Marie Burrow | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Barbara Kelly | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Leslie John Hesketh | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Andrew William Hines | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|||||
Nicholas Drew Dowden | Ymddiriedolwr | 13 January 2016 |
|
|
||||
Dr Stephen Bonsall | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
MICHAEL TREW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MATTHEW EDWARD WINTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DONALD JOHN WEIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD CHRICHTON MATTHEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKE REEVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MICHAEL LONG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Glenys Jackson OBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.