ymddiriedolwyr THE DEACLE AND PRINCE HENRY'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 527561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Chambers | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||||
CHARLES HOMER | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
ALAN BOOTH | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Nuala Joanne Barker | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||||
Amy Rose Woodward | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||||
Alan Neal | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||||
Emma Katherine Stokes | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||||
Stuart Michael Weston | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||||
Christopher Mark Simpson | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||||
STEPHEN RAYMOND BUTCHER | Ymddiriedolwr | 25 November 2011 |
|
|||||||
FRANCES SABINA SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.