ymddiriedolwyr RUGBY SCHOOL
Rhif yr elusen: 528752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Patrick Bacon | Cadeirydd | 18 November 2020 |
|
|||||||
Adam Habib | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||||
Rohin Aggarwal | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||||
Caroline Coates | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||||
The Reverend Canon Dr Mark Pryce | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Duncan Skailes | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||||
Charles Barwell OBE | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||||
General Tim Radford CB DSO OBE | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||||
Charlotte Marten | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.