Hanes ariannol MICKLE TRAFFORD AND DISTRICT WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 702284
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24k | £900 | £1.20k | £1.09k | £1.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28k | £380 | £1.52k | £1.11k | £1.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.