Hanes ariannol MID POWYS MIND (RADNOR AND NORTH BRECKNOCK MENTAL HEALTH ASSOCIATION)
Rhif yr elusen: 702833
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.06k | £149.69k | £161.59k | £167.51k | £187.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.19k | £156.06k | £139.16k | £174.50k | £164.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.98k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £9.98k | £8.98k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.