Hanes ariannol BEAT (FORMERLY EATING DISORDERS ASSOCIATION)
Rhif yr elusen: 801343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.98m | £2.58m | £3.42m | £4.99m | £4.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.54m | £2.64m | £2.75m | £4.54m | £6.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £150.92k | £135.78k | £147.52k | £386.06k | £703.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.19k | £23.68k | £201.42k | N/A | £55.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78m | £2.40m | £3.22m | £4.51m | £3.81m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.05k | £0 | £11.16k | £0 | £5.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £183.09k | £170.62k | £183.97k | £475.61k | £732.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.37k | £1.23k | £84 | £214 | £2.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.61k | £0 | £4.06k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £43.13k | £5.97k | £5.06k | £24.56k | £27.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.94m | £1.74m | £1.90m | £3.54m | £5.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £595.52k | £896.04k | £850.22k | £1.00m | £1.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.10k | £59.13k | £56.04k | £59.41k | £62.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.