Trosolwg o’r elusen PROSTATE CANCER RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1156027-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 01/11/1989
AS AMENDED ON 03/09/1993
AS AMENDED ON 02/09/2004
AS AMENDED ON 19/03/2014
AS AMENDED ON 30/05/2014
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF MEDICAL AND SCIENTIFIC RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF CANCER AND RELATED DISEASES AND DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 15 Rhagfyr 1989: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- COVENT GARDEN CANCER RESEARCH TRUST (Enw gwaith)
- COVENT GARDEN CANCER RESEARCH TRUST (Enw blaenorol)
- THE PROSTATE CANCER RESEARCH CENTRE (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.