ymddiriedolwyr FOREST PULSE
Rhif yr elusen: 900216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Walters | Cadeirydd | 08 December 2021 |
|
|
||||
Simon Brown | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Pamela Jones | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Rosie Powell | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Vanessa Thulbon | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Lorraine Styles | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Vikki Fellows | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
HELEN THERESA BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.