Hanes ariannol BRITON FERRY HEALTH CENTRE FUND

Rhif yr elusen: 1000939
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2013 31/10/2014 31/10/2015 31/10/2016 31/10/2017
Cyfanswm Incwm Gros £2.24k £225 £26 £421 £1.04k
Cyfanswm gwariant £1.15k £973 £420 £6.11k £11
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A