Hanes ariannol PERUVIAN LADIES ASSOCIATION OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 1001110
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/09/2007 29/09/2008 29/09/2009 29/09/2010 29/09/2011
Cyfanswm Incwm Gros £7.20k £6.18k £5.29k £16.23k £8.69k
Cyfanswm gwariant £7.44k £9.71k £5.35k £15.84k £4.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A