Hanes ariannol LONDON BLACK WOMEN'S PROJECT

Rhif yr elusen: 1001834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £474.99k £1.41m £1.44m £1.58m £1.61m
Cyfanswm gwariant £464.48k £1.20m £1.29m £1.50m £1.72m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £219.93k £235.43k £233.00k £233.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £108.96k £236.17k £162.21k £162.18k £473.15k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £354.00k £348.70k £177.62k £192.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £1.05m £1.09m £1.40m £1.42m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £83 £49 £2.02k £5.29k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £1.20m £1.29m £1.49m £1.72m
Gwariant - Ar godi arian N/A £345 £54 £1.73k £2.26k
Gwariant - Llywodraethu N/A £6.94k £0 £0 £16.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0