Hanes ariannol THE GOOD NEWS TRUST

Rhif yr elusen: 1001892
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £14.20k £13.12k £11.77k £12.88k £7.97k
Cyfanswm gwariant £13.64k £13.81k £13.69k £11.85k £9.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A