Hanes ariannol LEAGUE OF FRIENDS OF CHURCH STRETTON MEDICAL CENTRE

Rhif yr elusen: 1002293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £115 £4 £100 £117 £73
Cyfanswm gwariant £0 £0 £4.94k £451 £1.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A